Informazioni su Michael Kuster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Kuster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3144299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kuster Vergnügungsbetriebe AG, in Dürnten, CHE-106.776.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, Publ. 6247892).
Firma neu:
Kuster Vergnügungsbetriebe AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Michael, von Eschenbach SG, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6247892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kuster Vergnügungsbetriebe AG, in Dürnten, CH-020.3.000.447-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 28, Publ. 5294328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Gerhard Otto, von Eschenbach SG, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Michael, von Eschenbach SG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Innovartes AG, in U s t e r, Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Beleuchtungskörpern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 22.09.1997, S. 6939).
Statutenänderung:
2.03.1999.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marmy, Francisca, von Autavaux, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Michael, von Eschenbach SG, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].