Informazioni su Paul Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Paul Kunz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006136819, Ufficio del registro di commercio San Gallo
Kunz Elektro-Markt AG, in Flums, CHE-108.098.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Paul, von Arth, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Rosa Susanne, von Flums, in Flumserberg Saxli (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005816791, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kunz Elektro-Markt AG, in Flums, CHE-108.098.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005320242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Hans, von Arth, in Flums, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kunz, Paul, von Arth, in Flums, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kunz-Lorenz AG, in Flums, Bau von Antennenanlagen und -installationen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.166 vom 27.8.1993 S.4523).
Statutenänderung:
19.9.1995.
Firma neu:
Kunz Elektro-Markt AG.
Zweck neu:
Bau von Kabel- sowie Antennenanlagen und -installationen sowie Handel mit Radios, TV- und Elektroapparaten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und belasten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Sacheinlage/Sachübernahmebestimmung bei der Gründung vom 21.06.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt von Paul Kunz, in Flums, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21. Juni 1975 den Geschäftsbetrieb mit den in der Uebernahmebilanz per 31. März 1975 näher bezeichneten Aktiven von Fr.235322.42 und Passiven von Fr.86259.90, zum Preise von Fr.149062.52, wovon Fr.100000 an das Grundkapital angerechnet werden.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Paul, von Arth, in Flums, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Kunz-Lorenz, Paul, von Arth, in Flums).