Informazioni su Ralph Kühne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Kühne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3171396, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Domains GmbH, bisher in Lachen, CH-130.0.009.004-4, Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings sowie den Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2002, S. 13, Publ. 770458).
Gründungsstatuten:
24.07.1997.
Statutenänderung:
6.12.2005.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o Barbara Felber, Zürichstrasse 64, 8700 Küsnacht.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Ralph, von Rieden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Rey, Beat, von Geltwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Thomas, von Würenlos, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Felber, Barbara, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.
Numero di pubblicazione: 770458, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Domains GmbH, in Lachen, Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Ralph, von Rieden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Zollikon].