Informazioni su Walter Kübler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Kübler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004986778, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schmidli Bau AG, in Rafz, CHE-333.721.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3537843, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tannewäg AG, in Rafz, CHE-112.191.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343411). Gemäss Erklärung vom 12.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Bruno, von Wangen-Brüttisellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Bruno, von Stadel, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidli, Werner, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meili Treuhand AG (CHE-100.433.032), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rudolf Bernhard, von Zürich und Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3140517, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Personalvorsorgestiftung Schmibo, in Schaffhausen, CHE-112.568.176, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Secchiano, Giuseppe, von Rafz, in Lottstetten (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christian, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urscheler, David, von St. Gallen, in Wilen b. Neunforn (Neunforn), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.