Informazioni su Fynn Sebastian Kreuz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fynn Sebastian Kreuz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006071378, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Numbrs Personal Finance AG, in Baar, CHE-422.744.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2024, Publ. 1006009932).
Statutenänderung:
20.06.2024.
Firma neu:
Self-Custody AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Self-Custody SA) (Self-Custody Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuz, Fynn, deutscher Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1006009932, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Numbrs Personal Finance AG, in Baar, CHE-422.744.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869609).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuz, Fynn, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Pelleschi, Julia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005869609, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Numbrs Personal Finance AG, in Baar, CHE-422.744.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütler, Thomas Josef, von Hünenberg, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuz, Fynn, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].