Informazioni su Adrian Kretz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Kretz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005434309, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 11623 vom 17.03.2022 Spannverbund Bausysteme GmbH, in Bülach, CHE-104.148.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kretz, Adrian, von Risch, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu dreien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005432220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spannverbund Bausysteme GmbH, in Bülach, CHE-104.148.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horn, Paul, von Sigriswil, in Rorbas, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
spannverbund group AG (CHE-286.280.610), in Emmen, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Böhling, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Idstein (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosler, Frank Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grau, Stephan, von Wynigen, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Galliker, Ursina Patricia, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonis, Dr. Dimitrios, von Herisau, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kretz, Adrian, von Risch, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3796941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spannverbund Bausysteme GmbH, in Bülach, CHE-104.148.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, Publ. 5462862).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kretz, Adrian, von Risch, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.