Informazioni su Ursula Kramer-Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Kramer-Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005254099, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Spielgruppen Schweiz GmbH, in Uster, CHE-109.562.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004810872). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Spielgruppen Bildung GmbH, in Uster, CHE-142.726.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Dietrich Treuhand AG (CHE-108.129.170), in Dübendorf, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004814277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IG Spielgruppen Bildung GmbH, in Uster, CHE-142.726.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1403317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Steiner, Margareta, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suisselearn Media AG (CHE-144.963.200), in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegenthaler, Martin, von Trub, in Herzogenbuchsee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Triozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.