Informazioni su Arthur Korn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Korn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4777940, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Korn AG, in Mellingen, CH-400.3.024.535-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.2003, S. 1, Publ. 1083628).
Statutenänderung:
16.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korn, Arthur, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korn, Stefan, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korn, Hans-Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1083628, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Korn AG, in Mellingen, Turnweg 13, 5507 Mellingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.07.2003.
Zweck:
Realisierung, Kauf und Verkauf von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Organisations- und Personalentwicklung, technischer Innovationen und Coaching für das Berufs- und Privatleben;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen gründen, sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Korn, Hans-Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Korn, Arthur, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korn, Stefan, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.