Informazioni su Franziska Kopp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Franziska Kopp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6253628, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Restaurant Tavolo GmbH, bisher in Kriegstetten, CH-241.4.006.483-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 19, Publ. 5159562).
Gründungsstatuten:
02.03.2007.
Statutenänderung:
10.06.2011.
Sitz neu:
Rüdtligen-Alchenflüh.
Domizil neu:
Bernstrasse 52, 3422 Alchenflüh.
Zweck:
Führen von Betrieben aus dem Gastrobereich, insbesondere des Restaurants Tavolo in Lyssach. Kann alle Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit stehen, ferner Liegenschaften und immaterielle Werte vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: eingeschriebener Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Kaysa, von Wauwil, in Winistorf (Heinrichswil-Winistorf), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bucher, Urs, von Wauwil, in Winistorf (Heinrichswil-Winistorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Franziska, von Derendingen, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.