Informazioni su Benno Kohli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Benno Kohli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005018283, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stutz, Kohli Architekten HTL Generalunternehmung GmbH, in Wohlen (AG), CHE-108.199.868, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446363).
Statutenänderung:
11.08.2020.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Seehaldenstrasse 16, 5616 Meisterschwanden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Entwurf, die Planung und die Realisierung von Hochbauten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente und Lizenzen aller Art erwerben und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Benno, von Saanen, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen (AG)];
Stutz Kohli, Christa, von Sarmenstorf und Saanen, in Meisterschwanden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wohlen (AG)].
Zweigniederlassung neu:
Wohlen (AG) (CHE-230.534.402).
Numero di pubblicazione: 3492425, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kohli + Partner, Kommunalplan AG, in Wohlen (AG), CHE-106.581.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, Publ. 5773170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Alfred, von Saanen, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Benno, von Saanen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Philipp, von Pfäfers, in Uezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1252459, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
fomoko Immobilien AG, in Wohlen AG, CHE-222.646.648, Gewerbering 12, 5610 Wohlen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2013.
Zweck:
Erbringung von sämtlichen Treuhanddienstleistungen, Verwaltung und Vermietung von sowie Handel mit Grundstücken;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigenen oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder rückbestätigter E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.12.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Risi, Christoph, von Buochs, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Benno, von Saanen, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhl, Markus, von Salmsach, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.