Informazioni su Marco Köppel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Köppel
Ultimi comunicati FUSC: Marco Köppel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005187333, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Neo Holding GmbH, in Widnau, CHE-356.776.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004708053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Peter, von Eggersriet, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerle, Marco, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Köppel, Marco, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gonzenbach-Müller, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Feldkirch (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2811141, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SOHA Immo AG, in Arbon, CHE-484.448.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Steivan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Michael, von Rehetobel, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Einschränkung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerle, Marco, von Widnau, in Widnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel, Marco, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Einschränkung.
Numero di pubblicazione: 1753661, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Genossenschaft Alpenhof, in Oberegg, CHE-113.807.716, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, Publ. 6268250).
Firma neu:
Genossenschaft Alpenhof in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nisple, Agathe, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Marco, von Widnau, in Widnau, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züst, Mara, von Flühli und Zürich, in Zürich, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].