Informazioni su Reto König
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Reto König
Ultimi comunicati FUSC: Reto König
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7207172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koenig Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.039.173-7, Dufourstrasse 153, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros inklusive sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Reto Koenig, dipl. Arch. ETH/SIA, in Zürich, gemäss Vertrag vom 21.05.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 380'046.27 und Passiven von CHF 95'368.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 184'677.82 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
König, Reto, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6471984, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Horewo GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.000.393-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 28, Publ. 5014404).
Statutenänderung:
08.12.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Reto König, Englischviertelstrasse 22, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Bauvorhaben und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koenig, Balz, von Ennenda, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 99'000.00;
Koenig-Koellreuter, Silvia, von St. Gallen, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Reto, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
König, Balthasar, von Glarus, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Sommacal, Marina, von Glarus, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Vogt, Daniela, von Glarus, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.