Informazioni su Johannes Koenen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Koenen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005200675, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139738).
Statutenänderung:
18.05.2021.
Firma neu:
Implenia Buildings Basel AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüstemann, Stephan, von Basel, in Pfeffingen, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmar, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Stein (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Daniel, von Weisslingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudinsky, Jan, von Schüpfen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Brigitte, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005137257, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BAM Swiss AG, in Basel, CHE-211.938.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2020, Publ. 1004999653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wierenga, Boele Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Benschop (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussermann, Dr. Daniel Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005081655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bilfinger ESG AG in Liquidation, in Buchs (ZH), CHE-107.837.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977671). Die am 09.09.2020 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund des Urteils des Einzelrichters des Bezirksgerichts Dielsdorf vom 04.11.2020 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen. [bisher: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift].