Informazioni su lic. rer. pol. Jürg Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome lic. rer. pol. Jürg Koch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: lic. rer. pol. Jürg Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005788426, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KFL AG, in Meggen, CHE-105.899.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450140).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Jürg, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Koch, Kerstin Alice, von Meggen und Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Margareta Bruna Josefina, von Meggen und Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2167461, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Im Feld, in Solothurn, CHE-100.975.994, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6110540).
Firma neu:
Genossenschaft Im Feld in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.05.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Jürg, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bracher, Ivo, von Rüegsau, in Solothurn, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bracher, Reto, von Rüegsau, in Solothurn, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1232457, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verband schweizerischer General Motors Händler, in Bern, CHE-104.037.712, Verein (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2008, S. 4, Publ. 4393004).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltisberger, Stephan, von Münchenstein, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Jürg, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Martin, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roost, Stefan, von Beringen, in Schlatt TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Patrick, von Schaffhausen, in Hägglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henry, François, von Damphreux, in Servion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallishauser, Udo, von Zürich, in Watt (Regensdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.