Informazioni su Christoph Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6819416, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koch IS GmbH in Liquidation, in Winterthur, CH-020.4.037.428-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6570198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Christoph, von Wohlen AG, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürrmüller, Maja Elisabeth, von Nesslau-Krummenau, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6570198, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koch IS GmbH in Liquidation, in Winterthur, CH-020.4.037.428-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, S. 0, Publ. 6563124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christoph, von Wohlen AG, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6563124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Koch IS GmbH, in Winterthur, CH-020.4.037.428-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S. 23, Publ. 4428608).
Firma neu:
Koch IS GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christoph, von Wohlen AG, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mora, Martin, von Neftenbach, in Neftenbach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.