Informazioni su Sonia Kneubühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonia Kneubühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3906921, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Jonas, von Wilderswil, in Thörishaus (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Sylvia, von Landiswil, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2071001, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3), in Bern, Revisionsstelle;
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiest, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Hechingen-Boll (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6177334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 4, Publ. 5023028).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 148, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Urfer, Daniel, von Thierachern, in Hünibach (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Gde. Thun), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Thörishaus (Köniz), mit Einzelprokura [bisher: in Neuenegg].