Informazioni su Jelle Hartmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jelle Hartmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2071001, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Bern, CHE-106.962.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6177334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3), in Bern, Revisionsstelle;
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiest, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Hechingen-Boll (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Flühli LU (Flühli), mit Einzelprokura [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
BMO Revision AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6177334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 4, Publ. 5023028).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Morgenstrasse 148, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Urfer, Daniel, von Thierachern, in Hünibach (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Gde. Thun), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Thörishaus (Köniz), mit Einzelprokura [bisher: in Neuenegg].
Numero di pubblicazione: 3482238, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nufer Medical AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.003.101-9, Handel mit und Instandstellung von medizinischen Apparaten, sowie Entwicklung, Fabrikation und Installation von medizinisch technischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2005, S. 3, Publ. 2939924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barzisa, Piero, von Genève, in Arzier, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jelle, von Basel und Erlach, in Grandvaux, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Epesses, Präsident];
Kneubühler, Sonia, von Horw, in Neuenegg, mit Einzelprokura [bisher: in Schüpfen].