Informazioni su Nicole Knak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Knak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3220715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
nebo Consulting GmbH, Nürnberg, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-471.326.121, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987493).
mit Hauptsitz in:
Nürnberg (DE).
Firma neu:
nebo Consulting GmbH, Nürnberg, Zweigniederlassung Nürensdorf.
Sitz neu:
Nürensdorf.
Domizil neu:
c/o Nicole Knak Treuhand, Breitweg 13, 8309 Nürensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gergen, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knak, Nicole, von Kloten, in Nürensdorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4478170, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCS Mobile Catering Systems GmbH, in Hettlingen, CH-020.4.032.526-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 20, Publ. 3225264).
Firma neu:
MCS Mobile Catering Systems GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.04.2008 aufgelöst..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Johann, von Diemtigen, in Othmarsingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bodenmann, Eva, von Urnäsch, in Hettlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Knak, Nicole, von Kloten und Basel, in Nürensdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3225264, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCS Mobile Catering Systems GmbH, in Hettlingen, CH-020.4.032.526-3, Im Grund 8, 8442 Hettlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, Verkauf und Vermietung mobiler Catering-Einheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bodenmann, Eva, von Urnäsch, in Hettlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Klossner, Johann, von Diemtigen, in Othmarsingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Knak, Nicole, von Kloten und Basel, in Nürensdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Bodenmann, Susanne, von Urnäsch, in Gränichen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.