Informazioni su Thomas Klink
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Klink
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005303281, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Solargenossenschaft Frauenfeld, in Gachnang, CHE-103.544.107, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873705).
Firma neu:
Solargenossenschaft Frauenfeld in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Herr Martin Schoop, Dohlenweg 16, 8500 Frauenfeld Liquidationsadresse. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marco, von Gommiswald, in Gachnang, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jahnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Jürg, von Arni (BE), in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthold, Stefan, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metzler, Thomas, von Balgach, in Hüttwilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Christian, von Affeltrangen, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2926571, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
büro widmer ag, in Frauenfeld, CHE-115.751.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Marianne, von Altnau, in Steckborn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Thomas, von St. Gallenkappel, in Wil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von St. Gallenkappel, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Widmer, Paul, von Altnau, in Steckborn, mit Einzelprokura [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6555480, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
büro widmer ag, in Frauenfeld, CH-440.3.024.163-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 18, Publ. 5682428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Thomas, von St. Gallenkappel, in Wil SG, mit Einzelprokura;
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.