Informazioni su Christian Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Schmid
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005303281, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Solargenossenschaft Frauenfeld, in Gachnang, CHE-103.544.107, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873705).
Firma neu:
Solargenossenschaft Frauenfeld in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Herr Martin Schoop, Dohlenweg 16, 8500 Frauenfeld Liquidationsadresse. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marco, von Gommiswald, in Gachnang, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jahnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joss, Jürg, von Arni (BE), in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthold, Stefan, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metzler, Thomas, von Balgach, in Hüttwilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Christian, von Affeltrangen, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klink, Thomas, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3590411, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
alsol ag alternative energiesysteme, in Frauenfeld, CHE-104.970.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Urs, von Schaffhausen, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schlatter, Simone, von Emmen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottmann, Adrian, von Schenkon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Christian, von Affeltrangen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Künzli, René, von Ettiswil, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidhauser, Rolf, von Erlen, in Ardez (Scuol), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3547579, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sibatron AG, in Frauenfeld, CHE-107.544.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, Publ. 5776894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Affeltrangen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.