Informazioni su Simon Kläger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Simon Kläger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4390163, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
P. Meier & Partner AG, in Erlenbach (ZH), CHE-106.060.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläger, Simon, von Mosnang, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4382815, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
creavero gmbh, in Wangen (SZ), CHE-323.289.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1785335).
Statutenänderung:
19.07.2018.
Firma neu:
creavero GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winet-Catanese, Crocifissa, von Altendorf, in Wangen SZ, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winet, Philipp, von Altendorf, in Schübelbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wangen (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kläger, Simon, von Mosnang, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Helbling, Michael, von Uznach, in Uznach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Winet-Catanese, Albert, von Altendorf, in Wangen (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3034071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
P. Meier & Partner AG, in Erlenbach ZH, CHE-106.060.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Kilchberg ZH, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Kilchberg, in Kilchberg];
Meier, Pascal, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH];
Kläger, Simon, von Mosnang, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.