Informazioni su Otto Kiener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Kiener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005094201, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CHE-107.194.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Otto, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener-Röthlisberger, Anna, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4115450, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CH-053.3.006.667-8, Ausführung von Carrosserie- und Lackierarbeiten an Fahrzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.1995, S. 4987).
Statutenänderung:
7.09.2007.
Zweck neu:
Ausführung von Carrosserie- und Lackierarbeiten sowie von allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen aller Art und Betrieb eines Abschlepp- und Pannendienstes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger weiterer Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktien neu:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Stammaktien) und 600 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.03.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.03.1991 und Bilanz per 31.01.1991: Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma 'Carrosserie Kiener', in Mattstetten, zum Preis von CHF 705'897.35, wofür dem Sacheinleger Otto Kiener, 297 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 408'897.35 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener-Aebi, Christine, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, mit Einzelprokura;
Kiener-Spycher, Anita Monika, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kiener, Hanspeter, Mitglied];
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kiener, Alfred Otto, Mitglied];
Kiener, Otto, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönbühl (Gemeinde Urtenen), Präsident];
Kiener-Röthlisberger, Anna, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönbühl (Gemeinde Urtenen)].