Indirizzo
Hohrainstrasse 35a
3322 Urtenen-Schönbühl
Informazioni su Carrosserie Kiener AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Carrosserie Kiener AG
- Carrosserie Kiener AG con sede a Urtenen-Schönbühl è una Società anonima nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette». Carrosserie Kiener AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 26.03.1991.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 08.02.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Carrosserie Kiener AG.
- STA Kiener Holding AG, STI Kiener Holding AG hanno lo stesso indirizzo come Carrosserie Kiener AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Kiener,
Alfred Kiener,
Peter Kiener,
Hans Peter Kiener
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Kiener,
Alfred Kiener,
Peter Kiener,
Hans Peter Kiener
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.03.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mattstetten
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.667-8
IDI/IVA
CHE-107.194.880
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Carrosserie- und Lackierarbeiten sowie von allgemeinen Reparaturen an Fahrzeugen aller Art und Betrieb eines Abschlepp- und Pannendienstes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger weiterer Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 08.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
accontax Markus Gfeller Treuhand AG | Langenthal | 06.11.2013 | 07.02.2021 | |
KMT Revisionen GmbH in Liq. | Riggisberg | 17.04.2009 | 05.11.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carrosserie Kiener AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005094201, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CHE-107.194.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Otto, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener-Röthlisberger, Anna, von Hasle bei Burgdorf, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Alfred, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1164787, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CH-053.3.006.667-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMT Revisionen GmbH (035.4.005.365-6), in Kaufdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CH-053.3.015.013-4), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7081238, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie Kiener AG, in Mattstetten, CH-053.3.006.667-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 4, Publ. 4977184).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.