Informazioni su Béatrice Kemp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Béatrice Kemp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526734, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schule Offside-Inside AG, in Winterthur, CHE-309.237.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Komenda Brunner, Renée Olga, von Zürich, Merishausen und Stetten (SH), in Elsau, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Komenda, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Urs, von Merishausen und Stetten (SH), in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mauron, Stephan, von Stetten (SH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Chris, von Stetten (SH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004530437, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schule Offside-Inside AG, in Winterthur, CHE-309.237.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589673). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lorca, Carlos, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Khanna, Sajiv, von Bottmingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patscheider, Anton August, genannt Toni, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Peter, von Mandach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller, Heidi, von Rüegsau, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mora Treuhandberatung GmbH (CHE-107.595.055), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2187475, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Hotel Fex AG, in Sils im Engadin/Segl, CHE-115.712.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, Publ. 2046559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann-Theus, Eliane, von Domat/Ems, in Fex (Sils im Engadin/Segl), mit Kollektivunterschrift zu zweien.