Informazioni su Thomas Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Keller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006080771, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Session Basel AG, in Basel, CHE-109.295.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151390).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Zweck neu:
Die Session Basel AG bezweckt die Konzipierung, Organisation und Durchführung eines Musikfestivals in Basel. Ergänzend vermittelt die Gesellschaft eigene und zugekaufte Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Marketing, Kultur und Sponsoring an Dritte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Transaktionen des Immobilienverkehrs tätigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (physisch oder elektronisch) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 31 vornehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Bernhard, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005908746, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Kulturwerkstatt Kaserne, in Basel, CHE-103.996.739, Verein (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lunin, Claude Sandro, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Aurel, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraus, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005750287, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menn, Maja, von Ilanz, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofen Rösner, Markus, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaser, Martina, von Schattenhalb, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grisard Varnholt, Salome Anna, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.