Informazioni su Philipp Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Philipp Keller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005665891, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Le Patron, Zweigniederlassung der Orior Menu AG, in Böckten, CHE-272.485.703, Rohrmattstrasse 1, 4461 Böckten, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.892.832.
Firma Hauptsitz:
Orior Menu AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Oberentfelden.
Eingetragene Personen:
Keller, Philipp, von Schmerikon, in Dürrenäsch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Omeroglu, Dario Cem, italienischer Staatsangehöriger, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005661415, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Orior Menu AG, bisher in Böckten, CHE-105.892.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326831).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Industriestrasse 40, 5036 Oberentfelden.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 03.11.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.11.1997 einen Teil der Aktiven und Passiven der "Rapelli Holding SA", nämlich die Nahrungsbetriebsabteilung, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996, wonach die übernommenen Aktiven CHF 8'758'675.23 und die übernommenen Passiven CHF 6'971'958.18 betragen, wofür 1'350 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und die Differenz ein Agio darstellt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfulg, Bernhard, von Entlebuch, in Lungern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Philipp, von Schmerikon, in Dürrenäsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Omeroglu, Dario Cem, italienischer Staatsangehöriger, in Metzerlen-Mariastein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Andreas Heinz, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marini, Oscar, italienischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger Paradeda, Manoela, von Heimiswil, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005108876, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Orior Menu AG, in Böckten, CHE-105.892.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wielandt, Gordon, von Luzern, in Rheinheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Philipp, von Schmerikon, in Dürrenäsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Steiger, Reto, von Büron, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.