Informazioni su André Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005091494, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VSHN AG, in Zürich, CHE-275.566.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Jennifer Renee, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, André, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Patrick, von Degersheim, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banz, Manuela, von Escholzmatt-Marbach, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Tobias, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fretz, Marco, von Bottenwil, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibenzeder, Michèle, von Grosshöchstetten, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speth, Markus, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004506451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VSHN AG, in Zürich, CHE-275.566.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653437).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Bruce Alastair, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Aukia, Aarno, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Tobias, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mathers, Patrick, von Degersheim, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Maag, Jennifer Renee, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Maag-Pelz, Jennifer, deutsche Staatsangehörige];
Inco Consulting AG (CHE-109.316.964), in Zug, Revisionsstelle;
Indermühle, Matthias Paul, von Amsoldingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, André, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6628420, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RBNetwork Keller, in Egg, CH-020.1.052.374-7, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2007, S. 18, Publ. 3955804).
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Tulpenstrasse 5, 8610 Uster.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, André, von Uster, in Uster, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].