Informazioni su Michael Keiser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Keiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2229987, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BST Informatik GmbH, in St. Gallen, CHE-108.463.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1744273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Michael, von Hergiswil NW, in Oberuzwil, Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Amriswil, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1744273, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BST Informatik GmbH, in St. Gallen, CHE-108.463.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Andreas, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Michael, von Hergiswil NW, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7101350, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BST Informatik GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.041.175-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 11, Publ. 5208030).
Statutenänderung:
06.03.2013.
Zweck neu:
Anbieten von Informatikdienstleistungen, Entwicklung von Datenbankapplikationen, Installation von relationalen Datenbanken, Supportleistungen für Informatikprojekte und Datenbanken sowie Schulung im Bereich Softwareentwicklung und Datenbankdesign. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer Haas, Beat, von Schüpfheim, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Haas, Regula, von Winterthur, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Schüpfheim und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Keiser, Michael, von Hergiswil NW, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keusch, Markus, von Boswil, in Heiden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Lutz, Andreas, von Basel, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].