Informazioni su André Keiser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Keiser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Keiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6417326, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugenossenschaft Feldheim Horw, in Horw, CH-100.5.005.832-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 8, Publ. 2215080).
Statutenänderung:
27.10.2011.
Firma neu:
Baugenossenschaft Feldheim Horw in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Zirkularschreiben. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: 3 - 5 Mitglieder].Gemäss Erklärung des Liquidators vom 19.10.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12.05.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, André, von Hergiswil NW, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studhalter, Jürg, von Horw, in Horw, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Zemp, Lukas, von Horw und Escholzmatt, in Horw, Liquidator und Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 2433554, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Christlich-therapeutische Drogenarbeit, in Luzern, CH-100.6.016.468-1, Plant und betreibt christlich-therapeutische Lebensgemeinschaften für suchtkranke oder suchtgefährdete Jugendliche und Erwachsene beiderlei Geschlechts mit dem Zweck der Resozialisierung, Verein (SHAB Nr. 118 vom 24.06.1997, S. 4372).
Statutenänderung:
5.05.2003.
Name neu:
Christlich-therapeutische Drogen-Arbeit CDA.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 18, 6002 Luzern.
Zweck neu:
Sozialdiakonisches Engagement gegenüber einem offenen Bestimmungskreis;
Betrieb von Lebensgemeinschaften für suchtkranke oder suchtgefährdete Personen mit dem Zweck der Resozialisierung, insbesondere der Betrieb der Therapeutischen Gemeinschaft Neuhof, in Emmenbrücke;
Suchtprävention, Suchtberatung und Nachbetreuung;
Vermittlung von Beratungsdienstleistungen im sozialdiakonischen Bereich;
Erwerb, Veräusserung, Bebauung, Belastung, Miete und Vermietung von Grundstücken;
Aufnahme von Hypotheken.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Kollekten, Schenkungen, erbrechtliche Zuwendungen, Erträge aus Vermögen und Vereinsaktionen, Darlehen sowie übrige Zuwendungen aller Art. [bisher: Mitgliederbeiträge, Eigenleistungen der Teilnehmer, Taggelder der Sozialbehörden, Zuwendungen und Subventionen, Vermächtnisse und Schenkungen, Erträge aus Vermögen und Betriebsrechnung.].
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens drei Mitgliedern, Betriebskommissionen, Beirat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderhub, Bruno, von Altdorf UR und Gunzwil, in Ebikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Präsidenten;
Gubser, Margrith, von Chur, in Emmen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zerbini, James, von Wangen b. Olten, in Littau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keiser, André, von Hergiswil NW, in Horw, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Pfister, Stefan, von Trachselwald, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Seydel, Arthur, von Gottlieben, in Kriens, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
von Holzen, Beatrice, von Ennetbürgen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Peter, von Escholzmatt und Buttisholz, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien, aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Zingg, Alfred genannt Fredi, von Zürich und Berg TG, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Martina, von Zürich und Stäfa, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Theodor, von Hünenberg und Aarau, in Zug, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knutti, Monika, von Hittnau, Oberhallau und Schangnau, in Buttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2215080, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugenossenschaft Feldheim Horw, in Horw, Erstellung von günstigen Eigentumswohnungen für Arbeiter und Angestellte (Stockwerkeigentum), Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.1995, S. 2910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Margrit, von Horw und Appenzell, in Horw, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, André, von Hergiswil NW, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studhalter, Jürg, von Horw, in Horw, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Zemp, Lukas, von Horw und Escholzmatt, in Horw, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin].