Informazioni su Christine Kehrli-Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Kehrli-Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112597, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Wanderwege BWW, in Bern, CHE-107.818.574, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raduner, Niklaus Andreas, von Buchs (SG), in Münsingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli-Moser, Christine, von Utzenstorf, in Rosenlaui (Schattenhalb), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Casimir, von Olten, in Schliern b. Köniz (Köniz), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eigenmann, Sibyl, von Waldkirch, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Peter, von Oeschenbach, in Emmenmatt (Lauperswil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004844243, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Wanderwege BWW, in Bern, CHE-107.818.574, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556088).
Domizil neu:
Nordring 8, 3013 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Fritz, von Wald (BE), in Zimmerwald (Wald (BE)), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kehrli-Moser, Christine, von Utzenstorf, in Rosenlaui (Schattenhalb), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4398219, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Rosenlaui AG, in Schattenhalb, CHE-408.639.343, Rosenlaui 387, 3860 Rosenlaui, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Hotels mit Restaurant. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Liegenschaften an- und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.05.2018 mit Nachtrag vom 28.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 von Kehrli Andreas, von Utzenstorf, in Rosenlaui (Schattenhalb), Aktiven von CHF 326'557.33 und Fremdkapital von CHF 151'924.25 seines nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 24'633.08 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kehrli, Jakob, von Utzenstorf, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli, Andreas, von Utzenstorf, in Rosenlaui (Schattenhalb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli-Moser, Christine, von Utzenstorf, in Rosenlaui (Schattenhalb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.