Informazioni su Denise Keel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Keel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005358831, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wohnbaugenossenschaft W'Alter, in Zug, CHE-381.778.607, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Denise, von Rebstein, in Cham, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leemann, Patrick, von Arni (BE), in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005134483, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wohnbaugenossenschaft W'Alter, in Zug, CHE-381.778.607, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, S.0, Publ. 1718769).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Domizil neu:
c/o Patrizia Thür, Widenstrasse 24, 6317 Oberwil b. Zug. Mit Erklärung vom 25.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumr Martinoni, Dana, von Zug, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof Zanaty, Sylviane, von Iffwil, in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaria Biaggini SA (CHE-102.083.339), in Melide, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger Riwar, Susanne, von Mühlau, in Zug, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisler, Paula, von Spiringen, in Zug, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thür, Patrizia, von Wil (SG), in Zug, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunnschweiler, Andreas, von Hauptwil-Gottshaus, in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Denise, von Rebstein, in Cham, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.