Informazioni su Emil Josef Karrer-Bieli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Josef Karrer-Bieli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-0004447588, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Uneltra AG, in Diegten, CHE-108.073.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, Publ. 4851678).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Karrer, Manuel, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4012376, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMAL AG, in Diegten, CH-440.3.004.741-8, Weltweiter Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 5, Publ. 3980650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3715096, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HAMAL AG, bisher in Amriswil, CH-440.3.004.741-8, Übernahme von Berater- und Dienstleistungsmandaten im Bereich der Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.1999, S. 3613).
Statutenänderung:
18.12.2006.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Juchweg 45, 4457 Diegten.
Zweck neu:
Weltweiter Handel mit Gütern aller Art sowie Handel mit Computer Hard- und Software, mechanischen, elektrischen und elektronischen Geräten sowie allen diesbezüglichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Andreas, von Amriswil, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thurau Treuhand, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hecht und Meili Revisions- und Treuhand AG, in Liestal, Revisionsstelle.