Informazioni su Denis Sevin Kangeldi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Denis Sevin Kangeldi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005782888, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
anywAI AG, in Steinhausen, CHE-173.017.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766139).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kangeldi, Selim Ersin, von Gerlafingen, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jusufi, Abas, von Reinach (AG), in Reinach (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kangeldi, Denis Sevin, von Gerlafingen, in Biberist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Marianne, von Ried bei Kerzers, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254035, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AI4BD AG, in Zürich, CHE-439.338.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jusufi, Abas, von Reinach (AG), in Reinach (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kangeldi, Denis Sevin, von Gerlafingen, in Biberist, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kangeldi, Selim Ersin, von Gerlafingen, in Solothurn, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005128563, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cognitive Health Platform AG, in St. Gallen, CHE-307.419.198, Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Waren und Betrieb einer Online Handelsplattform. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kangeldi, Denis Sevin, von Gerlafingen, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kangeldi, Eren, von Gerlafingen, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.