Informazioni su Christoph Käsermann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Käsermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2122413, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wabern (Köniz) und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schneider, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1354693, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KBP GmbH, in Bern, CHE-104.949.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6524786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6524786, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KB + P GmbH, in Bern, CH-035.4.020.260-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 6, Publ. 5975738).
Statutenänderung:
18.01.2012.
Firma neu:
KBP GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin Poncet, Luzi Paul, von Vaz/Obervaz und Basel, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Isler, Res, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Waber, Ursula Dr., von Kiesen, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Käsermann, Christoph, von Bätterkinden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien und mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zimmermann, Michael Dr., von Oberwil bei Büren, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00].