Informazioni su Robert Kälin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Kälin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005608940, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Kälin und Fischer AG, bisher in Eschenbach (SG), CHE-107.824.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724618).
Statutenänderung:
14.11.2022.
Sitz neu:
Appenzell.
Domizil neu:
Industriestrasse 10, 9050 Appenzell.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von elektrotechnischen Bauteilen sowie Handel mit ähnlichen technischen Artikeln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 14.11.2022 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Herbert, von Einsiedeln, in Neuhaus (Eschenbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), mit Einzelprokura;
Kälin, Stefan, von Einsiedeln, in Eschenbach SG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Manuel, von Appenzell, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig-Dünner, Stefan Emil, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 911255, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kälin und Fischer AG, in Eschenbach SG, CH-320.3.022.847-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, Publ. 6488260). [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), mit Einzelprokura [bisher: in St. Gallenkappel].
Numero di pubblicazione: 6488260, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kälin und Fischer AG, in Eschenbach SG, CH-320.3.022.847-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S. 14, Publ. 4925328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Robert, von Einsiedeln, in St. Gallenkappel, mit Einzelprokura [bisher: in Neuhaus (Eschenbach)].