Informazioni su Didier André Hugues Juillerat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Didier André Hugues Juillerat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005973593, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn TOBS, in Biel/Bienne, CHE-337.585.654, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005613846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juillerat, Didier, von Petit-Val, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourquin, Christine Dr., von Sonvilier, in Aarberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Kurt, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vust, Michel Christian, von Boudry, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005639936, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Expertises, PME Juillerat SA, à Biel/Bienne, CHE-107.898.099, société anonyme (No. FOSC 20 du 30.01.2013, p.0, Publ. 7041358).
Nouvelle raison sociale:
Expertises, PME Juillerat SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Didier André Hugues Juillerat, Chante-Merle 28, 2502 Biel/Bienne.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 08.12.2022.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Juillerat, Ralph, de Châtelat, à Biel/Bienne, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Juillerat, Didier André Hugues, de Petit-Val, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: de Châtelat, administrateur, avec signature individuelle];
Juillerat Rochat, Florence, de Petit-Val et L'Abbaye, à Lausanne, liquidatrice, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005613846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn TOBS, in Biel/Bienne, CHE-337.585.654, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Daniel, von Starrkirch-Wil, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remund Zuffi, Anna Barbara, von Mühleberg, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Juillerat, Didier, von Petit-Val, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Kurt, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiedmer, Simon, von Kriegstetten, in Kriegstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.