Informazioni su Niklaus Jordi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Jordi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927185, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
afca. ag, in Münchenbuchsee, CHE-108.453.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516114).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Niklaus, von Bern, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biberist];
Arnold, Sven, von Altishofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bircher, Antonia, von Schwyz, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004689562, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Heklania Holding AG, in Olten, CHE-450.243.995, bei Helen Jaussi, Tannwaldstrasse 26, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2019.
Zweck:
Beteiligung an Unternehmungen aller Art mit Sitz im Inland und Ausland. Ist berechtigt, im In- und Ausland Grundstücke und andere Vermögenswerte aller Art zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten und kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, 2'000 Stammanteile zu CHF 500.00 der "R+K Holding GmbH", in Nidau (CHE-112.759.670), zum Preis von CHF 24'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jaussi, Helen, von Bern, in Olten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Antonia, von Bern, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Niklaus, von Bern, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004516114, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
afca. ag, in Münchenbuchsee, CHE-108.453.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrovic, Drazen, von Wangen an der Aare, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eggenberger, Christian, von Grabs, in Spiez, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Niklaus, von Bern, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schliern b. Köniz (Köniz)].