Informazioni su Erich Jörg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Jörg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066391, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
VB Food International AG, in Basel, CHE-101.542.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg, Erich, von Sumiswald, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006046564, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizerischer Metzgereinkauf "MEGO" Genossenschaft, in Gossau (SG), CHE-101.976.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005840172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Fritz, von Stocken-Höfen, in Gossau SG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Erich, von Sumiswald, in Lugano, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Aebli, Michael, von Tägerwilen, in Altnau, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Neuenschwander, Bernhard, von Stocken-Höfen, in Oberdiessbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005840172, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schweizerischer Metzgereinkauf "MEGO" Genossenschaft, in St. Gallen, CHE-101.976.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, S.0, Publ. 3224835).
Statutenänderung:
21.06.2023.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Sommeraustrasse 2, 9200 Gossau SG.
Zweck neu:
Die MEGO bezweckt die Förderung und Wahrung aller wirtschaftlichen und ideellen Interessen der Mitglieder, welche im Metzgereigewerbe oder im Lebensmittelhandel tätige Unternehmen sind, die im Besonderen den Einkauf, die Verarbeitung, die Herstellung und Vermittlung von Waren für ihre Mitglieder und Kunden besorgen.
Pflichten neu:
[gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Verwaltung an die Mitglieder erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.06.2023 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metreba AG (CHE-100.342.398), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebli, Michael, von Tägerwilen, in Altnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jörg, Erich, von Sumiswald, in Lugano, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wüthrich, Hans, von Trub, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].