Informazioni su Jürg Jenny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jürg Jenny
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Jenny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4031703, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Salmen Finanz AG, in Glarus Nord, CHE-103.163.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015731).
Firma neu:
Salmen Finanz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.01.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Shu Chin, von Glarus Süd, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Robmann, Eva, von Maur, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 4018023, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rüegg-Bollinger Stiftung, in Wettingen, CHE-102.013.273, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3945219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Rolf, von Murgenthal, in Wettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3656949, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Morena AG, in Wettingen, CHE-107.892.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592537).
Firma neu:
Morena AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Jürg, von Glarus Süd, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Shu Chin, von Glarus Süd, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Rolf, von Murgenthal, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Liquidatorin.