Informazioni su Igor Jelicic
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Igor Jelicic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005184813, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
TeleDoc Europe AG, in Egnach, CHE-100.813.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004816156).
Statutenänderung:
26.03.2021.
Firma neu:
Global Doctors AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuchetz, Dr. Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jelicic, Igor, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nusshall, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutschkreuz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandstetter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brandstetter, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanovits, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Steinberg-Dörfl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004736022, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Yarcon AG, in Egnach, CHE-100.813.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, S.0, Publ. 6164844).
Statutenänderung:
22.08.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von medizinischen Consultationen per Telefon und Video, medizinische Assistance per Telefon und Video, Vermittlung medizinischer/ärztlicher Ersthilfe, Call Center, Erbringung von medizinischen Beratungsdienstleistungen, sonstiges Gesundheitswesen und sonstige Aktivitäten der nicht-ärztlichen Medizinalberufe. Im Weiteren bezweckt sie den Handel mit IT Hard- und Software, den Handel mit und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich und allgemeine Vermögensverwaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Dr. Konrad, von Egnach, in Egnach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuchez, Dr. Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandstetter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jelicic, Igor, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nusshall, Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Deutschkreuz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.