Informazioni su Esther A. Jaus-Wiesli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Esther A. Jaus-Wiesli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6834126, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
EBM Solutions AG, in Therwil, CH-020.3.025.895-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 5, Publ. 4841938).
Firma neu:
EBM Solutions AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaus, Mathieu, von Basel, in Therwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3173478, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
EBM Solutions AG, bisher in Zürich, CH-020.3.025.895-2, Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 21, Publ. 530398).
Statutenänderung:
5.12.2005.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
c/o jaus.ch ag, Känelmattweg 6, 4106 Therwil.
Zweck:
Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen sowie Vertrieb der hierzu eingesetzten Software. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Späth, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
jaus.ch ag, in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wiesli, Esther A., in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG, in Basel, Revisionsstelle.