Informazioni su Michele Maria Janner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michele Maria Janner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005315124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K.REM AG, in Zürich, CHE-214.741.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janner, Michele Maria, von Bosco/Gurin, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Jürg , von Wildhaus-Alt St. Johann, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Sebastian, von Altishofen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Roman, von Rebstein, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausmann, Urs , von Schafisheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kostakis, Evangelia, griechische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dominik, von Zürich und Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005134103, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
K.REM AG, in Zürich, CHE-214.741.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804705).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janner, Michele Maria, von Bosco/Gurin, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004742968, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Charlestate GmbH, bisher in Weggis, CHE-310.718.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720114).
Statutenänderung:
02.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janner, Michele Maria, von Bosco/Gurin, in Weggis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Whittle, Charles Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Mottram St Andrew (GB), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].