Informazioni su Stefanie Sabine Jaggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefanie Sabine Jaggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006076497, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Graphmasters SA, bisher in Köniz, CHE-329.405.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744790).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaggi, Stefanie Sabine, von Uetendorf, in Opfikon, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005622056, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Viarel GmbH, in Zug, CHE-103.402.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004580255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krautter, Matthias, von Eppenberg-Wöschnau, in Maur, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Stefanie, von Uetendorf, in Opfikon, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005029810, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ferax Treuhand AG, in Zürich, CHE-106.507.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab, Thomas Peter, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Stefanie Sabine, von Uetendorf, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marin, Antonio, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].