Informazioni su Christoph Intlekofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Intlekofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006062725, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Swiss Market Consult GmbH, in Kreuzlingen, CHE-112.925.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005884542, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Swiss Market Invest AG, in Kreuzlingen, CHE-114.558.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005216483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6992116, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Swiss Market Consult GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.006.379-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, S. 0, Publ. 6288330).
Gründungsstatuten:
26.04.2006.
Statutenänderung:
21.11.2012.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
c/o Arthur D. Ruckstuhl, Bachstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willeitner, Eva, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Herisau];
Wengert, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herisau, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Intlekofer, Christoph, von Zuzgen, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.