Informazioni su Rudolf Indergand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Indergand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2299317, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HABITAT 8000 AG Wohnbaugesellschaft zürcherischer Organisationen, in Zürich, CHE-106.751.772, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2155003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Indergand, Rudolf, von Silenen, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Otto, von Illnau-Effretikon und Schmitten GR, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Peter Jürg, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räbsamen, Othmar, von Mosnang, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Crüzer-Gysi, Lotti, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Martin, von Teufen AR, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blum, Philip, von Beromünster, in Schwerzenbach, Sekretär (Nichtmitglied) und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7076354, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 28'812 vom 17.08.2012HABITAT 8000 AG Wohnbaugesellschaft zürcherischer Organisationen, in Zürich, CH-020.5.000.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indergand, Rudolf, von Silenen, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Uitikon]. .
Numero di pubblicazione: 4128482, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft Frohheim, in Zürich, CH-020.5.900.098-6, Bezweckt, ihren Mitgliedern preiswerte Wohnungen zu vermieten, Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 18.11.2003, S. 18, Publ. 1264954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Indergand, Rudolf, von Silenen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hans, von Bülach, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Roger, von Bürglen UR, in Geroldswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Angst, Daniel, von Winterthur, in Wohlen AG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhn, Tiziana, von Hirzel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Jürg, von Zürich und Baden, in Niederglatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönenberger, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.