Informazioni su Antocha Imboden-Winistörfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antocha Imboden-Winistörfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005857291, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
COOPERATIVE DE L'ECOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD LA TZOUMAZ-SAVOLEYRES, à Riddes, CHE-104.305.462, société coopérative (No. FOSC 33 du 16.02.2023, Publ. 1005680668).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Duc, Nicolas, de Isérables, à Haute-Nendaz (Nendaz), président, avec signature collective à deux;
Riva, Nils, de Mendrisio, à Martigny, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Riva, Angelo, de Tremona, à Mayens-de-Riddes (Riddes), secrétaire et directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Perraudin, David, de Val de Bagnes, à Riddes, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Benoit, Nicolas, de Romont (BE), à Riddes, administrateur, avec signature collective à deux;
Imboden, Harald, de St. Niklaus, à Riddes, administrateur, directeur, avec signature collective à deux;
Vergères, Caroline, de Conthey, à Val de Bagnes, administratrice, vice-directrice, avec signature collective à deux;
Imboden-Winistörfer, Antocha, de St. Niklaus, à Riddes, administratrice, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005680668, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
COOPERATIVE DE L'ECOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD LA TZOUMAZ-SAVOLEYRES, à Riddes, CHE-104.305.462, société coopérative (No. FOSC 19 du 28.01.2021, Publ. 1005086340).
Modification des statuts:
25.11.2021.
Nouvelle adresse:
Rue de la Télécabine 22, Case postale 67, 1918 La Tzoumaz. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Imboden-Winistörfer, Antocha, de St. Niklaus, à Riddes, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004614226, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
COOPERATIVE DE L'ECOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD LA TZOUMAZ, à Riddes, CHE-104.305.462, société coopérative (No. FOSC 142 du 25.07.2014, Publ. 1634485).
Modification des statuts:
12.06.2018.
Nouvelle raison sociale:
COOPERATIVE DE L'ECOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD LA TZOUMAZ-SAVOLEYRES.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spatoliatore, Mario, de Payerne, à La Tzoumaz (Riddes), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Riva, Nils, de Mendrisio, à Martigny, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Imboden-Winistörfer, Antocha, de St. Niklaus, à Riddes, membre de l'administration, sans droit de signature.