Informazioni su Avni Husmani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Avni Husmani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005408840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TOTEMO AG, in Kloten, CHE-109.335.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perfettibile, Dario, von Küsnacht (ZH), in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mock, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöckli, Marc Oliver, von St. Gallen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Pippo, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenberg, Diana Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fulginiti, Nadine, von Winterthur, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Husmani, Avni, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Probst, Carmen Sabrina, von Bellach, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Andrea Sarina, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wille, Luzia Martina, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yaron, Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco / CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wuchner Brühl, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lee, Chin Teong, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Mateo / CA (US), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004766792, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TOTEMO AG, in Küsnacht (ZH), CHE-109.335.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husmani, Avni, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maita, Gaetano, italienischer Staatsangehöriger, in Bolken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urem, Milena, von Castaneda, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6472508, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Atempo Personal GmbH, in Eschlikon, CH-440.4.024.129-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 15, Publ. 5660252).
Statutenänderung:
29.11.2011.
Zweck neu:
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Personalsektor für Unternehmen, Vermittlung und Verleih von Personal, sowohl in fester als auch in temporärer Anstellung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husmani, Avni, mazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Alexandra, von Kradolf-Schönenberg, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harzenmoser, Werner, von Oberhelfenschwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.