Informazioni su Nadine Fulginiti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nadine Fulginiti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005408840, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TOTEMO AG, in Kloten, CHE-109.335.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perfettibile, Dario, von Küsnacht (ZH), in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mock, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöckli, Marc Oliver, von St. Gallen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Pippo, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenberg, Diana Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fulginiti, Nadine, von Winterthur, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Husmani, Avni, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Probst, Carmen Sabrina, von Bellach, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Andrea Sarina, von Zürich, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wille, Luzia Martina, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yaron, Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco / CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wuchner Brühl, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lee, Chin Teong, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Mateo / CA (US), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005035553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TOTEMO AG, in Küsnacht (ZH), CHE-109.335.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789039).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
The Circle 9, 8302 Kloten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Sandra, von Reitnau, in Grüningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maita, Gaetano, italienischer Staatsangehöriger, in Bolken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fulginiti, Nadine, von Winterthur, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wille, Luzia Martina, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005004648, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Delta Logic AG, in Sursee, CHE-106.637.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ (CHE-103.481.317), in Risch, Revisionsstelle;
Fulginiti, Nadine, von Winterthur, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle;
Wurzbach, Sandra, von Luzern, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.