Informazioni su Markus Huser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Huser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Huser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4339479, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Huser Kundenmaurerei AG, in Gränichen, CHE-265.206.080, Rütihof 33, 5722 Gränichen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, wie insbesondere Planung und Ausführung von Maurer-, Platten-, Gipser-, Umgebungs-, Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Sanierungen von Gebäuden;
kann Grundstücke erwerben, vermieten, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten oder sich an ähnlichen Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kundenmaurerei M. Huser, in Gänichen (CHE-108.085.437), nämlich den operativen Geschäftsbereich, gemäss Vertrag vom 22.06.2018 und Übernahmebilanz per 31.12.2017, wonach die übernommenen Aktiven CHF 354'291.71 und die übernommenen Passiven CHF 60'973.70 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 193'318.01 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründes vom 22.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Huser, Robert, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huser, Markus, von Gränichen, in Gränichen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3216177, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Anlaufstelle Integration Aargau, in Aarau, CHE-387.989.367, Verein (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540559).
Domizil neu:
Rain 24, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser, Markus, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzei, Claudio, von Lützelflüh, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1590915, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Anlaufstelle Integration Aargau, in Aarau, CHE-387.989.367, Kasinostrasse 25, 5000 Aarau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2009, 09.06.2011.
Zweck:
Betrieb der verwaltungsexternen Fachstelle Integration als Ansprech- und Vermittlungsstelle sowie als Drehscheibe für integrationsrelevante Fragen und Angebote;
kann weitere Aufgaben, welche die Integration von Ausländerinnen und Ausländern fördern, wahrnehmen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Betriebsbeiträge, Beiträge aus Leistungsvereinbarungen, Erträge aus Dienstleistungen an Dritte, Spenden und weitere Beiträge von Dritten.
Eingetragene Personen:
Wertli, Otto, von Aarau, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Andrea, von Buttwil, in Buttwil, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Kurt, von Trachselwald, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fiechter, Regula, von Basel, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser, Markus, von Wettingen, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mauchle, Thomas, von Gossau SG, in Unterkulm, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mazzocco, Renato, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piovanelli, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Lelia, von Aarau, in Aarau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.