Informazioni su Martin Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Hug
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2628950, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Intertreck, bisher in Schwende, CH-310.3.000.154-1, Organisation und Verkauf von Reisen und Expeditionen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.1998, S. 2734).
Gründungsstatuten:
19.01.1981.
Statutenänderung:
30.12.2004.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Haselstrasse 15, 9014 St. Gallen.
Zweck neu:
Organisation und Verkauf von Erlebnisreisen sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiilgen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 188'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 188'000.--.
Aktien neu:
188 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 188 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt gem. Sacheinlagevertrag vom 19.1.1981 von der bish. Einzelfirma Martin Hug, Intertreck, in Appenzell, die in der Uebernahmebilanz per 2. Dez. 1980 näher bezeichneten Aktiven von Fr. 635'535.-- und Passiven von Fr. 319'359.45 zum Preise von Fr. 316'175.55, wovon Fr. 120'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Geschäftsadresse wurde aufgehoben]. [gestrichen: Geschäftsadresse: Haselstrasse 15/3, 9013 St. Gallen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Daniela, von Arth, in Münchwilen TG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contreva AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle [wie bisher];
Hug, Martin, von Adliswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell];
Fuchs Hug, Andrea, von Appenzell, Adliswil und Ottenbach, in St. Gallen, mit Einzelprokura [bisher: Fuchs, Andrea, in Appenzell];
Vogt, Ursula, von Muolen und Wangen SZ, in Lachen, mit Einzelprokura [bisher: von Muolen, in Kronbühl (Wittenbach)].
Numero di pubblicazione: 2059652, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Larissa Treck AG, bisher in Schwende, Vermittlung, Organisation und Durchführung von Treckings usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 17.09.1997, S. 6847).
Gründungsstatuten:
08.08.1989.
Statutenänderung:
29.12.2003.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Haselstrasse 15, 9014 St. Gallen.
Zweck:
Vermittlung, Organisation und Durchführung von Treckings und Abenteuerreisen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Geschäftsadresse wurde aufgehoben]. [gestrichen: Geschäftsadresse: Haselstrasse 15/3, 9013 St. Gallen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contreva AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle [wie bisher];
Hug, Martin, von Adliswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Adliswil und Ottenbach];
Fuchs Hug, Andrea, von Appenzell, Adliswil und Ottenbach, in St. Gallen, mit Einzelprokura [bisher: von Appenzell und Adliswil, in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: 2059700, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Water Ways, bisher in Schwende, Organisation und Verkauf von Erlebnisreisen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 15.12.2003, S. 3, Publ. 2027668).
Gründungsstatuten:
19.01.1981.
Statutenänderung:
29.12.2003.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Haselstrasse 15, 9014 St. Gallen.
Zweck:
Organisation und Verkauf von Erlebnisreisen sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 93'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 93'000.--.
Aktien:
93 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.01.1981 von der bisherigen Einzelfirma Martin Hug, Intertreck, in Appenzell, die in der Uebernahmebilanz per 02.12.1980 näher bezeichneten Aktiven von CHF 174'776.50 und Passiven von CHF 150'000.-- zum Preise von CHF 24'776.50, wovon CHF 20'000.- an das Grundkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Daniela, von Arth, in Münchwilen TG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contreva AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle [wie bisher];
Hug, Martin, von Adliswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell];
Fuchs Hug, Andrea, von Appenzell, Adliswil und Ottenbach, in St. Gallen, mit Einzelprokura [bisher: Fuchs, Andrea, in Appenzell];
Vogt, Ursula, von Muolen und Wangen SZ, in Lachen, mit Einzelprokura [bisher: von Muolen, in Kronbühl (Wittenbach)].